Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Michael Vinther (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Lars-Erik Houmann Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-09-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 17, 1., 1110 København K (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 9, 1450 København K (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 9, 1450 København K (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-07-02 tilføjes Binavne: Postbåden ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Direktion: Lars-Erik Houmann Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2020-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive Postbåden "Vesta" af Nakskov, samt hvad der efter direktionens skøn naturligt står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af passagerer (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Lars-Erik Houmann Christensen A/S (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: Nakskov Fjord ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Lars-Erik Houmann Christensen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Stiftere: Lars-Erik Houmann Christensen A/S (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)