Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 36, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 36, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2020-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bulbro Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 36, 8370 Hadsten (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Lisbeth Balle (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed inden for køb og salg samt investering og administration af ejendomme samt at yde rådgivning til tredjeparter, yde management services til datterselskaber og associerede selskaber og virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-03 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Balle, Anders Balle, Christian Vagn Balle (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 fjernes Legale ejere: Lisbeth Balle, Anders Balle (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Navne: CABB Invest ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Balle, Anders Balle, Christian Vagn Balle (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 fjernes Reelle ejere: Lisbeth Balle, Anders Balle (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Stiftere: Lisbeth Balle, Anders Balle (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)