Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svaneparken 33, 8464 Galten (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sømosevej 17, 8464 Galten (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BERGER OPTIK ApS. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Torvets Optik ApS. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2022-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: By Goul ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømosevej 17, 8464 Galten (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Christian Berger (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: Christian Berger (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Navne: Dr. B. Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Reelle ejere: Christian Berger (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-07-03 tilføjes Stiftere: Christian Berger (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktører i forening. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)