Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Formål | Hovedbranche | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haurumsvej 23, st. th., 8381 Tilst (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Haurumsvej 23, st. th., 8381 Tilst (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2020-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: VIP Transport ApS. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haurumsvej 23, st. th., 8381 Tilst (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 27, 2. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 27, 2. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubbekøbingvej 3, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: vip_transport@mail.com (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: aam_holding@mail.com (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-31 tilføjes Direktion: Ammar Foad Salsabeel Al Faisali (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Direktion: Angela Adel Mohamed Lafta (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Legale ejere: Ammar Foad Salsabeel Al Faisali (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Legale ejere: Angela Adel Mohamed Lafta (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Ammar Foad Salsabeel Al Faisali (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 fjernes Reelle ejere: Angela Adel Mohamed Lafta (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med formueforvaltning herunder udlejning af materiel (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-11-13 tilføjes Vedtægter: 2020-11-13 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbekøbingvej 3, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 6, 5. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: aam_holding@mail.com (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 6, 5. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-07-02 tilføjes Direktion: Angela Adel Mohamed Lafta (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Angela Adel Mohamed Lafta (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: AAM Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Angela Adel Mohamed Lafta (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Stiftere: Angela Adel Mohamed Lafta (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)