Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-03-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grænsevej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 143, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: lmi@maigaardejendomme.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 143, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Karl Henrik Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, ejendomsudvikling og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Vingården Aalborg ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Østergade 22 ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Karl Henrik Frederiksen, Lars Beltoft Ørbæk (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Vingården Aalborg ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)