Sektion (alle) | |||||||
Formål | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssig personbefordring og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Mahmud Abdo Youssif, Mohammad Fahed Ahmed Takwa, Belal Invest ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Navne: MFB Transport ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mahmud Abdo Youssif, Mohammad Fahed Ahmed Takwa, Basir Belal (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 tilføjes Vedtægter: 2024-07-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: Belal Invest ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Navne: Tilbudsbiler.dk ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Basir Belal (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-01-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gilmosevænget 12, 7400 Herning (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 67, 7400 Herning (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-21 tilføjes Direktion: Basir Belal (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-09-21 fjernes Direktion: Mostafa Rawze-Baqi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-09-21 tilføjes Legale ejere: Belal Invest ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-09-21 fjernes Legale ejere: MRB Invest ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-09-21 tilføjes Reelle ejere: Basir Belal (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Mostafa Rawze-Baqi (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Mostafa Rawze-Baqi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2020-12-03 fjernes Direktion: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: MRB Invest ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus, Belal Invest ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Mostafa Rawze-Baqi (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus, Basir Belal (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 67, 7400 Herning (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bilhandel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus, Belal Invest ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Tilbudsbiler.dk ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus, Basir Belal (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Rosa Mathilde Böttger Gårdhus, Belal Invest ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)