Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-26 tilføjes Legale ejere: Murermester Brandt og Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-26 fjernes Legale ejere: PHR Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-25 fjernes Legale ejere: Murermester Brandt og Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brandt Madsen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-26 fjernes Reelle ejere: Christina Sams Edlund Jensen, Martin Edlund Jensen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-25 fjernes Reelle ejere: Henrik Brandt Madsen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Legale ejere: PHR Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-03-30 tilføjes Navne: Murermester Edlund og Brandt ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 fjernes Navne: Murermester Brandt og Nielsen ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brandt Madsen, Christina Sams Edlund Jensen, Martin Edlund Jensen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-03-29 fjernes Reelle ejere: Henrik Brandt Madsen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-21 tilføjes Navne: Murermester Brandt og Nielsen ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-20 fjernes Navne: Brand-Nielsen ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- anlægsvirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-11 tilføjes Direktion: Signe Brandt Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-11 tilføjes Navne: Brand-Nielsen ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-05-10 fjernes Navne: Rasmussen og Brandt ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-11 tilføjes Vedtægter: 2022-05-11 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-04-13 fjernes Direktion: Henrik Brandt Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 6, 4534 Hørve (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 147, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Hjemmeside: folmer-murer.dk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 fjernes Hjemmeside: rasmussenogbrandt.com (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik-murer@hotmail.com (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@rasmussenogbrandt.com (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 147, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 6, 4534 Hørve (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Hjemmeside: rasmussenogbrandt.com (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rasmussenogbrandt.com (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsvej 6, 4534 Hørve (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Henrik Brandt Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med foto, film og reklamer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-03 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: Murermester Brandt og Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Navne: Rasmussen og Brandt ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-07-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brandt Madsen (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Stiftere: Murermester Brandt og Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)