Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbækvej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbækvej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PetsPerfect ApS. (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbækvej 4, 6330 Padborg (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-07-02 tilføjes Direktion: Mia Michelle Schmidt Filskov (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Mia Michelle Schmidt Filskov (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: Mia Filskov Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Mia Michelle Schmidt Filskov (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Stiftere: Mia Michelle Schmidt Filskov (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)