Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsevej 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredstedvænget 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANDERSEN OG MAIMBURG ApS. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maimburg Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredstedvænget 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredstedvænget 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredstedvænget 41, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Claus Holm Maimburg (direktør) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er kapitalbesiddelse. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Claus Holm Maimburg (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Maimburg Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Holm Maimburg (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Claus Holm Maimburg (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)