Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjerggyden 7, 5491 Blommenslyst (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: John Lykke Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af heste, stutteridrift, undervisning og foredrag og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt investeringsvirksomhed og enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: johnlykkenielsen@gmail.com (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Lykke Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Lykke Nielsen Horses ApS (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: John Lykke Nielsen (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: John Lykke Nielsen (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-06)