Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
August Kim Karberg Magnusson | 02.07.2020 | |
Oliver Sebastian Kohrtz | 02.07.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Alfred Nygaard Golzen | 29.09.2020 | 22.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Oliver Sebastian Kohrtz | 02.07.2020 | 23.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
August Kim Karberg Magnusson | 02.07.2020 | 05.06.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Barlie Group Holding ApS (CVR 42868345) | NORMAL | 23.02.2024 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Botella ApS (CVR 43138472) | NORMAL | 15.03.2023 | 23.02.2024 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Barlie Group Holding ApS (CVR 42868345) | NORMAL | 24.11.2021 | 22.02.2024 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
Barlie ApS (CVR 40066365) | NORMAL | 09.07.2020 | 31.12.2022 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |