Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råbyvej 13, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Direktion: Morten Rehder Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Legale ejere: Morten Rehder Christensen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: Mocabe Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Reelle ejere: Morten Rehder Christensen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Stiftere: Morten Rehder Christensen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-03)