Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Mølgaard Diernæs | 01.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Krogh | 01.12.2022 | 01.12.2023 | direktør |
Jens Beermann | 23.08.2022 | 01.12.2022 | direktør |
Roy Linde Hansen | 01.06.2022 | 23.08.2022 | direktør |
Nicolai Schoemaker Leth Klinge | 24.08.2020 | 29.06.2022 | direktør |
Jens Beermann | 02.07.2020 | 24.08.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sigurdur Hilmar Strandeng | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Qvist-Jensen | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lene Bildtoft | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Beermann | 28.11.2022 | formand |
Anne Louise Vanggaard Kaupang | 28.11.2022 | næstformand |
Kim Bæk | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kristian Madsen | 17.05.2021 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anne Louise Vanggaard Kaupang | 17.05.2021 | 27.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Rømer | 02.07.2020 | 28.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Fonseca Mortensen | 02.07.2020 | 28.11.2022 | formand |
Jens Beermann | 02.07.2020 | 27.11.2022 | næstformand |
Søren Nørgaard Sørensen | 02.07.2020 | 06.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Høll | 02.07.2020 | 17.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Boelsmann Kristensen | 02.07.2020 | 17.05.2021 | bestyrelsesmedlem |