Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Bestyrelse | Virksomhedsstatus | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-09 Statstidende Dekret
Den 2024-06-01 fjernes Bestyrelse: Bozena Zbylut Lausen (formand) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2023-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-12 tilføjes Legale ejere: Martin Birnbacher Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: New Nordic Investment ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 14, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 10, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-07-07 tilføjes Bestyrelse: Bozena Zbylut Lausen (formand) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 fjernes Bestyrelse: Troels Borre (formand) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Jørn Brandt (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Rune Dahlmann Pedersen, Martin Birnbacher Thomsen (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Rune Dahlmann Pedersen, Martin Birnbacher Thomsen (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.400.000,00 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-10-29 tilføjes Bestyrelse: Troels Borre (formand) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2021-10-29 fjernes Bestyrelse: Mads Flemming Spange Petersen (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 fjernes Bestyrelse: Troels Borre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 10, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 33, 6340 Kruså (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Hjemmeside: https://www.rks.as/ (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rks.as (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-08-27 tilføjes Bestyrelse: Troels Borre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-08-27 tilføjes Legale ejere: New Nordic Investment ApS, RKS Pladeteknik Holding ApS, TROELS B. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2021-08-26 fjernes Legale ejere: RKS Pladeteknik Holding ApS, New Nordic Investment ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-27 tilføjes Reelle ejere: Rune Dahlmann Pedersen, Martin Birnbacher Thomsen (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-08-26 fjernes Reelle ejere: Rune Dahlmann Pedersen, Martin Birnbacher Thomsen (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 33, 6340 Kruså (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-07-03 tilføjes Bestyrelse: Mads Flemming Spange Petersen (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Martin Birnbacher Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at drive virksomhed med pladearbejde, kassoriværksted, autolakering samt aktiviteter i tilknytning hertil . (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-03 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Hovedbranche: Karosseriværksteder og autolakererier (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: RKS Pladeteknik ApS, RKS Pladeteknik Holding ApS, New Nordic Investment ApS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-07-03 fjernes Legale ejere: RKS Pladeteknik ApS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-07-03 tilføjes Navne: RKS Pladeteknik af 03.07.2020 A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Reelle ejere: Rune Dahlmann Pedersen, Martin Birnbacher Thomsen (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Stiftere: RKS Pladeteknik ApS, New Nordic Investment ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen samt næstformanden. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-24)