Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 tilføjes Navne: Frederiksgade 35 ApS (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-18 fjernes Navne: Frederiksgade 35-37 ApS (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2020-07-03 tilføjes Direktion: Niels Mølgaard (direktør) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i ejendommen beliggende Frederiksgade 35-37, 8000 Aarhus C, herunder eje, administrere og udleje ejendommen eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-03 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Legale ejere: CIM HOLDING AF 08.08.08 ApS, NME EJENDOMSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Navne: Frederiksgade 35-37 ApS (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-07-03 tilføjes Reelle ejere: Christian Iburg Mølgaard (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Stiftere: NME EJENDOMSADMINISTRATION ApS, CIM HOLDING AF 08.08.08 ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Vedtægter: 2020-07-03 (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-03)