Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-03-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-03-12 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 1., 2300 København S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-11 tilføjes Direktion: Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2020-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sun Creature Studio ApS. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-29 fjernes Direktion: Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard (direktør) (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 2., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-26 tilføjes Direktion: Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard (direktør) (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2020-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-26 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: Charlotte DLG ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Stiftere: Charlotte Marie Claire de Fontaines Maillard (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-29)