Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: SB Invest Gram ApS (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Svend Brodersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-07-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 54, 6510 Gram (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Direktion: Svend Brodersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift og bortforpagtning af landbrugsejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Svend Brodersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-06-30 tilføjes Navne: Skovly Agtrup ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Svend Brodersen (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Stiftere: Svend Brodersen (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-02)