Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 26, 1051 København K (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Direktion: Sebastian Lykke Bøgvad Grau (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@hkgaard.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brasseriet på Liva ApS. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2022-08-15 tilføjes Direktion: Sebastian Lykke Bøgvad Grau (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-08-14 fjernes Direktion: Martin Ole Vitrup Ferdinandsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 12, 4. th., 1666 København V (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@hkgaard.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@hkgaard.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-20 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@hkgaard.dk (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: jan@tapadeltoro.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-20 tilføjes Direktion: Martin Ole Vitrup Ferdinandsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.190.000,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-16 tilføjes Vedtægter: 2020-10-16 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-16 fjernes Legale ejere: Schmidt Management CPH ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jan@tapadeltoro.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-07-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Matthæusgade 12, 4. th., 1666 København V (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt drive virksomhed med udlejning m.v. af fast ejendom samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Schmidt Management CPH ApS, Flemming Birger Oppfeldt (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Øvre Dæk ApS (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Birger Oppfeldt (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Schmidt Management CPH ApS, Flemming Birger Oppfeldt (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-02)