Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Sjørringvej 34, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Ditte Brandt Nielsen, Martin Brandt Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Tinna Bisgaard, Alice Bisgaard (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Ditte Brandt Nielsen, Martin Brandt Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Tinna Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Ditte Brandt Nielsen, Martin Brandt Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Ditte Brandt Nielsen, Martin Brandt Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-07-09 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Tinna Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Martin Brandt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktudvikling, produktion, samt engross B2B- og webshophandel indenfor fødevarer konfekture, samt living produkter, og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Ditte Brandt Nielsen, Martin Brandt Nielsen, Tinna Bisgaard, Alice Bisgaard, Ismand ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Thya ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ditte Brandt Nielsen, Martin Brandt Nielsen (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Tinna Bisgaard, Martin Brandt Nielsen, Ismand ApS, Ditte Brandt Nielsen, Alice Bisgaard (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-01)