Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Bisgaard(virk.: 3) Dir., Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulrik Feldskov Juul(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Benzon(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Würtz Johnsen(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Pct. | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ulrik Feldskov Juul | 01.01.2007 | Højgade 19, 8920 Randers NV |
Michael Benzon | 01.06.2007 | Martensens Alle 6, 1828 Frederiksberg C |
Anders Bisgaard | 25.11.2017 | Jensløvs Tværvej 11, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Würtz Johnsen | 01.07.2022 | Musvitvej 14, 8400 Ebeltoft |
Aktive virksomheder: (17) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
B C Invest I/S | 12941668 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BB-C A/S | 73424410 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Cikkel ApS | 41480599 | NORMAL | Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder (478200) |
Ellevang Landbrug Holding ApS | 38620436 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FODKLINIK V/JUDY LONE PÅLSSON | 12279531 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Frederiksberg Fysioterapi | 18990792 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Futura ApS | 26161169 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
KLINIK FOR FYSIOTERAPI V/JANE WULFF COURT-PAYEN | 19093204 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Klinik For Fodterapi V/Aja Stender | 25015401 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
L - BC Invest ApS | 32323642 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Martin Bigum | 25352947 | Aktiv | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. (900400) |
OBC GLOBAL INVEST A/S | 17422049 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
QUISISANA A/S | 25057538 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SPECIALLÆGEN THORKIL HELGE CHRISTENSEN HOLDING ApS | 31758920 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Stats. aut. fodterapeut v/ Henrik P. Lindberg | 16471038 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Styleroom Art & education v/Berit Kloster | 15455985 | Aktiv | Frisørsaloner (960210) |
Tandlægeholdingselskabet Ordrup ApS | 32323669 | NORMAL | Praktiserende tandlæger (862300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.01.2021 | 9,01 (km) | Jensløvs Tværvej 11, 2920 Charlottenlund | Martensens Alle 6, 1828 Frederiksberg C |
05.09.2021 | 0,17 (km) | Martensens Alle 6, 1828 Frederiksberg C | Frederiksberg Alle 54, 1820 Frederiksberg C |
Cikkel ApS. |
Sidst opdateret den 01.07.2020 og angivet som gældende fra 30.06.2020 (1541 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Cikelsmeden.dk | 33323832 |
CIKES HOLDING ApS | 34059705 |
CIK Fodbold | 30010574 |
Cikimi v/Christian Krog Madsen | 30008251 |
Cikkel ApS | 41480599 |
CIKLUM ApS | 26768624 |
CIKO ApS | 38507613 |
CIKON ApS | 41796960 |
CIKON Holding ApS | 41796170 |
Cikorie | 39088797 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bisgaard(virk.: 3) Dir., Formand, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulrik Feldskov Juul(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Benzon(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Würtz Johnsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 10 % | 50 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Bisgaard(virk.: 3) Dir., Formand, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ulrik Feldskov Juul(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 1 | 2 | 2 | 3 |
Michael Benzon(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 4 | 6 | 1 | 8 |
Sum | 6 | 10 | 4 | 14 |
Pct. | 18 % | 29 % | 12 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Würtz Johnsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 7 | 2 | 6 |
Pct. | 12 % | 41 % | 12 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |