Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Madsen | 04.10.2022 | 10.05.2024 | direktør |
Thomas Heitmann | 01.07.2020 | 31.08.2022 | direktør |
Niels Madsen | 01.07.2020 | 01.07.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Madsen | 04.10.2022 | 10.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jørgen Skouboe Kølle | 18.09.2020 | 10.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Heitmann | 18.09.2020 | 04.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Madsen | 18.09.2020 | 03.10.2022 | formand |
Niels Madsen | 01.07.2020 | 17.09.2020 | bestyrelsesmedlem |