Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Direktion: Søren Bøge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Hjemmeside: www.safetalk.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: connie@safetalk.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Legale ejere: Søren Bøge Pedersen, Gehrt Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Navne: SAFETALK ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Reelle ejere: Søren Bøge Pedersen, Connie Sveidahl Gehrt (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Stiftere: Søren Bøge Pedersen, Gehrt Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 tilføjes Hjemmeside: www.safetalk.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: connie@safetalk.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Søren Bøge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning inden for udvikling af spil samt rådgivning inden for arbejdsmiljø og organisationsudvikling, herunder ledelse, uddannelse, træning og hermed forbundet virksomhed. Selskabet kan udøve anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse med ovennævnte formål. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Søren Bøge Pedersen, Gehrt Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: SAFETALK ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Bøge Pedersen, Connie Sveidahl Gehrt (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Søren Bøge Pedersen, Gehrt Holding ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-04)