Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-05 tilføjes Vedtægter: 2024-07-05 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-05 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2020-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BM Pleje ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: nous trois ApS. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2021-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BM Vikar ApS. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevænget 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mestervangen 5, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: martin.m@rburger.dk (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mestervangen 5, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-06-30 tilføjes Direktion: Martin Marburger (direktør) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Martin Marburger (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Navne: Marburger Holding ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Marburger (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2020-06-30 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2020-06-30 tilføjes Stiftere: Martin Marburger (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-01)