Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsborgparken 35, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 2, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 2, 9560 Hadsund (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Jens Buus Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med ejendomme samt der-med beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-29 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Legale ejere: Dino Holding GmbH (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Navne: Dino DK ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Robert Fortmeier (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-06-29 tilføjes Stiftere: Dino Holding GmbH (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-30)