Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Kapital | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: H. Stahl K/S. (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Accenture Song Production Studios Denmark A/S. (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2024-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 1456 København K (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Bestyrelse: Lotte Weber Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Binavne: Hjaltelin Stahl A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Direktion: Jens Peter Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-25 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Legale ejere: ACCENTURE A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Navne: Accenture Song Brand Denmark A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Stiftere: ACCENTURE A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Bestyrelse: Cecilia Margareta Sternius (formand) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Philip Michael Anthony Viig (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-11-29 fjernes Bestyrelse: Cecilia Margareta Sternius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-02 tilføjes Binavne: Hjaltelin Stahl A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-05-19 tilføjes Navne: Accenture Song Brand Denmark A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-05-18 fjernes Navne: Hjaltelin Stahl A/S (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-19 tilføjes Vedtægter: 2022-05-19 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-03-29 tilføjes Legale ejere: ACCENTURE A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-03-29 fjernes Legale ejere: H. Stahl K/S (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-01-11 tilføjes Vedtægter: 2021-01-11 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: Hjaltelin Stahl A/S (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: Hjaltelin Stahl II A/S (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: H. Stahl K/S (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: ACCENTURE A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-25 tilføjes Legale ejere: ACCENTURE A/S (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 1456 København K (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Cecilia Margareta Sternius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Jens Peter Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er navnlig at drive virksomhed inden for reklame- og kommunikationsbranchen. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-25 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Navne: Hjaltelin Stahl II A/S (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-25 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Stiftere: ACCENTURE A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-11)