Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 tilføjes Bestyrelse: Johan Dein Ladegaard (formand) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Claus Olsen (formand) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-05 fjernes Bestyrelse: Johan Dein Ladegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 tilføjes Bestyrelse: Claus Olsen (formand) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-04-13 fjernes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (formand) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: VR INVEST HORSENS A/S (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Klaus Rene Rasmussen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (formand) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Klaus Rene Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: klaus.rasmussen@vr-invest.dk (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-25 tilføjes Legale ejere: Klaus Rene Rasmussen (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 7, 10. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve udlejnings- samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Navne: Viradan Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Reelle ejere: Klaus Rene Rasmussen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Stiftere: Klaus Rene Rasmussen (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-30)