Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-12 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-12 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 96, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 96, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Refsgaard96@gmail.com (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørvej 96, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-26 tilføjes Direktion: Lars Tolborg (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: Lars Tolborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: Refsgaard Agro ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Tolborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-06-26 tilføjes Stiftere: Lars Tolborg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-30)