Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprydet 33, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møntmestervej 39, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2020-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Leagues ApS. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Leagues ApS. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2024-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møntmestervej 39, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Immortellevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mathias@leagues.gg (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immortellevej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Mathias Anker Høyer Horn (direktør) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: Mathias Anker Høyer Horn (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Navne: MAHH Holding ApS (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Mathias Anker Høyer Horn (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Stiftere: Mathias Anker Høyer Horn (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-29)