Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildmosevej 5, 4293 Dianalund (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Direktion: Ove Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Legale ejere: Ove Andersen, Filip Rask Andersen, Jonas Darborg Rask (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Navne: Dianalund Entreprise Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Reelle ejere: Ove Andersen, Filip Rask Andersen, Jonas Darborg Rask (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Stiftere: Ove Andersen, Jonas Darborg Rask, Filip Rask Andersen (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dianalund Entreprise Holding ApS. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildmosevej 5, 4293 Dianalund (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Ove Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber samt virksomhed naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Legale ejere: Ove Andersen, Filip Rask Andersen, Jonas Darborg Rask (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Navne: Dianalund Entreprise Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Ove Andersen, Filip Rask Andersen, Jonas Darborg Rask (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Stiftere: Ove Andersen, Jonas Darborg Rask, Filip Rask Andersen (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)