Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Barsøe | 17.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Barsøe | 27.04.2023 | 16.05.2024 | direktør |
Gitte Saaby Kjær | 01.12.2022 | 17.05.2024 | adm. dir |
Katrine Bak Primdahl | 01.01.2022 | 01.12.2022 | direktør |
Gitte Saaby Kjær | 26.06.2020 | 01.01.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Jelsing | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christof Kölschbach | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Gade | 27.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Edmund Morgenthaler | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Saaby Kjær | 26.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Barsøe | 26.06.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katrine Bak Primdahl | 27.12.2021 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Thygesen Thingholm | 27.12.2021 | 30.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Christian Meurs-Gerken | 27.12.2021 | 08.04.2022 | bestyrelsesmedlem |