Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Direktion | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 4, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Bodil Larsen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-06-01 fjernes Reelle ejere: Kaj Arne Larsen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-26 tilføjes Legale ejere: Jeanette Larsen, Byggeservice Larsen Holding ApS, Klarsen Holding ApS, J. L. HOLDING NYKØBING SJ. ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: Kaj Larsen Holding, Nykøbing Sj. ApS (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Kaj Arne Larsen (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-02-26 tilføjes Reelle ejere: Kaj Arne Larsen, Jeanette Larsen, Kasper Larsen, Jesper Larsen, Jan Larsen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2021-02-25 fjernes Reelle ejere: Kaj Arne Larsen (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2021-02-26 tilføjes Vedtægter: 2021-02-26 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-07-16 tilføjes Direktion: Pernille Harhoff (direktør) (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-16 fjernes Direktion: Kaj Arne Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2020-06-16 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Direktion: Kaj Arne Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og udlejning af fast ejendom, såvel erhvervsmæssig, som bolig ejendomme, samt efter ledelsens opfattelse dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Legale ejere: Kaj Arne Larsen (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-06-16 tilføjes Navne: Nykøbing Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Reelle ejere: Kaj Arne Larsen (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2020-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Stiftere: Kaj Arne Larsen (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-26)