Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Direktion | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 tilføjes Binavne: Mena Events ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-09 tilføjes Vedtægter: 2024-01-09 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Laith Abbas Shaker (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2022-12-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2020-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-26 tilføjes Direktion: Laith Abbas Shaker (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2020-10-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Robert Lender, Laith Abbas Shaker (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-25 fjernes Reelle ejere: Michael Robert Lender (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Direktion: Michael Robert Lender (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af restaurant, bar og café og hermed beslægtet virksomhed, herunder drift af selskabslokaler, konference og kursusfaciliteter (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-26 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-26 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: MRL 2016 Holding ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: L&M Restaurant ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Robert Lender (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Stiftere: MRL 2016 Holding ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-26)