Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bentzon Goldschmidt | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bertram | 24.06.2020 | formand |
Ulla Birgitte Kondrup | 24.06.2020 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Erik Jacobsen | 01.02.2022 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Jacobsen | 24.06.2020 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hartmann | 24.06.2020 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |