Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-07 fjernes Direktion: Hector Brøgger Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2020-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Shabes ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Shabes ApS. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 291, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 291, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 291, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Hector Brøgger Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2020-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-08-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: Hector Brøgger Andersen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Navne: HBA Holding ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Hector Brøgger Andersen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Stiftere: Hector Brøgger Andersen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-12)