Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-17 tilføjes Vedtægter: 2024-09-17 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-17 fjernes Bestyrelse: Morten Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AARHUS MÆGLERNE ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Finobo Group ApS. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2020-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: JCSM Invest A/S. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Finobo Group ApS. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Finobo Group ApS. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2023-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AARHUS MÆGLERNE ApS. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2024-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Finobo Group ApS. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 1, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@aarhusmaeglerne.dk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-04 tilføjes Direktion: Victor Ferdinand Gregersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-03 fjernes Direktion: Silas From Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-04 tilføjes Legale ejere: VFG Holding ApS, MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-03 tilføjes Legale ejere: MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: SFCH ApS, MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-02 fjernes Legale ejere: MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-04 tilføjes Reelle ejere: Victor Ferdinand Gregersen, Morten Eriksen (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-03 fjernes Reelle ejere: Morten Eriksen, Silas From Christensen (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-03 fjernes Bestyrelse: Silas From Christensen (formand) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Bestyrelse: Silas From Christensen (formand) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Lene Mylin (formand) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Bestyrelse: Silas From Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2022-03-22 tilføjes Bestyrelse: Silas From Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-03-22 tilføjes Vedtægter: 2022-03-22 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-09-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Legale ejere: MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS, SFCH ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS, SFCH ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Silas From Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-06-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage investeringsvirksomhed, herunder investering i kapitalandele i andre virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS, SFCH ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-24 tilføjes Navne: Ejendomsparaplyen ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Morten Eriksen, Silas From Christensen (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Stiftere: SFCH ApS, MORTEN ERIKSEN INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-24)