Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Jonas Steen | 11.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nicola Pignatelli | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Olaf Göran Bertland | 27.11.2020 | formand |
Klaus Nørgaard | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Gardø Christensen | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Andrej Karlin | 27.11.2020 | 11.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Holst Nielsen | 01.10.2020 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Skaarup Nielsen | 01.10.2020 | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anne Sophie Christensen | 01.07.2020 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |