Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-23 tilføjes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 fjernes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-23 tilføjes Reelle ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-23 fjernes Reelle ejere: Nicolas Dominique Lammin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2024-07-22 fjernes Reelle ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2022-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BlueDeli ApS. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-17 tilføjes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2022-08-16 fjernes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-15 tilføjes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-14 fjernes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-17 tilføjes Reelle ejere: Niels Munksgaard Plantin, Nicolas Dominique Lammin (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2022-08-16 fjernes Reelle ejere: Nicolas Dominique Lammin, Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Dominique Lammin, Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-14 fjernes Reelle ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 17, 2., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Direktion: Niels Munksgaard Plantin (direktør) (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-18 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Legale ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2020-06-18 tilføjes Navne: Nobbes Greatest ApS (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Reelle ejere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2020-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Stiftere: Niels Munksgaard Plantin (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-24)