Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrete Bredsdorffs Vej 70, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østergårdsvej, Solbjerg Komplementarselskab ApS. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østergårdsvej, Solbjerg P/S. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-20 fjernes Direktion: Bjarne Poul Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-23 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-06-22 tilføjes Direktion: Bjarne Poul Thorsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2020-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: Mathilde Chae Nøhr Thorsen, BT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Chae Invest ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Chae Nøhr Thorsen, Bjarne Poul Thorsen (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Stiftere: Mathilde Chae Nøhr Thorsen, BT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-23)