Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Bestyrelse: Torbjörn Anders Egerdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Finn Bødker Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Navne: Jyske Vindmølle A/S (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-20 fjernes Navne: Jyske Banks Vindmølle A/S (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2020-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-22 tilføjes Bestyrelse: Finn Bødker Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Direktion: Flemming Lindbæk Kronholm (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive en vindmølle samt at forestå de i tilknytning hertil hørende aktiviteter. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Jyske Banks Vindmølle A/S (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-06-22 tilføjes Stiftere: JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med selskabets direktør. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-23)