Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 304, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 5, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kokkedal Hospitality Group ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2021-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hattemagervej 5, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-06-22 tilføjes Direktion: Anne Skovbjerg Heebøll Harboe (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: Kasper Heebøll Harboe, Anne Skovbjerg Heebøll Harboe (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Heebøll Harboe Holding ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Kasper Heebøll Harboe, Anne Skovbjerg Heebøll Harboe (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2020-06-22 tilføjes Stiftere: Kasper Heebøll Harboe, Anne Skovbjerg Heebøll Harboe (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-23)