Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelstoft 139, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelstoft 139, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Silverbullet Research & Insights ApS. (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelstoft 139, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-22 tilføjes Direktion: Bjarke Thordal Bøgeskov (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: Bjarke Thordal Bøgeskov (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Thordal Bøgeskov Holding ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Thordal Bøgeskov (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Stiftere: Bjarke Thordal Bøgeskov (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-23)