Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Thomas Heltborg Juul (direktør) (offentliggjort 2024-03-10)
Den 2023-09-20 tilføjes Direktion: Thomas Heltborg Juul (direktør) (offentliggjort 2024-03-10)
Den 2023-09-20 fjernes Direktion: Thomas Paludan Paulsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: KIBO invest ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Paludan Paulsen (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkestræde 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havebo 11, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-25 tilføjes Hjemmeside: https://jumpoffstudio.com/ (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mikael@jumpoffstudio.com (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-03 tilføjes Reelle ejere: Mikael Friis, Tanya Bryde Simonsen (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Reelle ejere: Mikael Friis (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-18 tilføjes Direktion: Thomas Paludan Paulsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-01-18 fjernes Direktion: Mathias Nøhr Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havebo 11, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: Monday Venture ApS, FACEOFF APS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: Malthe Kjærsgaard Hahn, René Møller Duus, Jesper Nøhr Bertelsen, Mathias Nøhr Bertelsen, Thomas Bendorff Petersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: FACEOFF APS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Mikael Friis, Mikael Friis, Thomas Paludan Paulsen (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-06-18 tilføjes Direktion: Mathias Nøhr Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning i dans samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-18 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Legale ejere: FACEOFF APS, Malthe Kjærsgaard Hahn, René Møller Duus, Jesper Nøhr Bertelsen, Mathias Nøhr Bertelsen, Thomas Bendorff Petersen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2020-06-18 tilføjes Navne: Jumpoff Studio ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Stiftere: Thomas Bendorff Petersen, René Møller Duus, Mathias Nøhr Bertelsen, Malthe Kjærsgaard Hahn, Jesper Nøhr Bertelsen, FACEOFF APS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-23)