Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: BRE montage ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 7, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-15 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Raimondas Sklerius, Egle Bauzaite (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Navne: BRE montage holding ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Raimondas Sklerius (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Stiftere: Raimondas Sklerius, Egle Bauzaite, Bjarne Rohde Laursen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 Statstidende Dekret
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Raimondas Sklerius (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-10-16 tilføjes Reelle ejere: Raimondas Sklerius (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-10-16 fjernes Reelle ejere: Bjarne Rohde Laursen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-15 fjernes Reelle ejere: Raimondas Sklerius (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Legale ejere: Bjarne Rohde Laursen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-06-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 7, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Direktion: Raimondas Sklerius (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-15 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Legale ejere: Bjarne Rohde Laursen, Raimondas Sklerius, Egle Bauzaite (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Navne: BRE montage holding ApS (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Reelle ejere: Raimondas Sklerius, Bjarne Rohde Laursen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Stiftere: Raimondas Sklerius, Egle Bauzaite, Bjarne Rohde Laursen (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)