Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jannik Bjerregaard Trinderup | 18.06.2020 | 30.06.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Livsnerven kropsbehandling ApS (CVR 41435070) | NORMAL | 01.05.2023 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Livsnerven kropsbehandling ApS (CVR 41435070) | NORMAL | 04.02.2022 | 30.04.2023 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Livsnerven kropsbehandling ApS (CVR 41435070) | NORMAL | 18.06.2020 | 03.02.2022 | 100,00% | 100,00% |