Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-10 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Heibergsgade 7 ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Århusvej 72 ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-10 tilføjes Vedtægter: 2023-01-10 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker, Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Direktion: Jørn Tækker (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og drive ejendomme. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-18 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Legale ejere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Århusvej 72 ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-06-18 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-06-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Stiftere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-18)