Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Stefan Bille Hermann (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-09-30 fjernes Direktion: Christine Edda Antorini (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Biologiens Vej 5, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Philip (næstformand) (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2021-01-01 fjernes Bestyrelse: Ole Falvig Ramsby (næstformand) (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 401.000,00 (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: LIFE Fonden (offentliggjort 2021-01-03)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: NOVO NORDISK FONDEN (offentliggjort 2021-01-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Birgitte Nauntofte (formand) (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-11-02 tilføjes Bestyrelse: Ole Falvig Ramsby (næstformand) (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-02 fjernes Bestyrelse: Niels Peder Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Bestyrelse: Ole Falvig Ramsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-06-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Falvig Ramsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-06-17 tilføjes Direktion: Christine Edda Antorini (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-06-17 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at administrere de af Novo Nordisk Fonden indskudte aktiver inden for undervisning og læring samt inden for det almennyttige undervisningsinitiativ LIFE og tilhørende aktiviteter. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-17 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Hjemmeside: www.life.dk (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Legale ejere: NOVO NORDISK FONDEN (offentliggjort 2021-01-03)
Den 2020-06-17 tilføjes Navne: LIFE A/S (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Stiftere: NOVO NORDISK FONDEN (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med en direktør eller af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden i forening med en direktør eller af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)