Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterlunden 35, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Abrikosvej 64, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: ssl_privat@msn.com (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abrikosvej 64, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Direktion: Søren Strandgaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-15 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Legale ejere: Søren Strandgaard Larsen (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Navne: Larsens Bar ApS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Strandgaard Larsen (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Stiftere: Søren Strandgaard Larsen (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)