Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henri Rantzau Svare | 01.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Wienke | 10.08.2020 | 14.12.2023 | direktør |
Mads Brydegaard | 11.06.2020 | 10.08.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henri Rantzau Svare | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Thorndahl | 03.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Wienke | 03.05.2021 | 07.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Mørch | 03.05.2021 | 10.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Brydegaard | 10.08.2020 | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henri Rantzau Svare | 10.08.2020 | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Widahl Madsen | 10.08.2020 | 03.05.2021 | formand |