Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AW Technologies ApS. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-07 tilføjes Vedtægter: 2023-07-07 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Legale ejere: LSH INVEST 4/17 ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-12 fjernes Legale ejere: Charlotte Marie Søholm Hansen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-11 fjernes Legale ejere: LSH INVEST 4/17 ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-12 tilføjes Reelle ejere: Lucas Søholm Hansen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-12 fjernes Reelle ejere: Charlotte Marie Søholm Hansen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 51.130,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-24 tilføjes Legale ejere: LSH INVEST 4/17 ApS, Charlotte Marie Søholm Hansen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-04-23 fjernes Legale ejere: Charlotte Marie Søholm Hansen, LSH INVEST 4/17 ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-04-24 tilføjes Vedtægter: 2023-04-24 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-01-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-01-01 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 57, 9990 Skagen (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ikarosvej 18, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Direktion: Lucas Søholm Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 fjernes Direktion: Adam Søholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: lucas.s.hansen@hotmail.dk (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: adam.s.hansen@gmail.com (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ikarosvej 18, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 14, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: adam.s.hansen@gmail.com (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 14, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2020-06-15 tilføjes Direktion: Adam Søholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-15 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Legale ejere: Charlotte Marie Søholm Hansen, LSH INVEST 4/17 ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-06-15 tilføjes Navne: Søholm Invest 6/20 ApS (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Marie Søholm Hansen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2020-06-15 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-06-15 tilføjes Stiftere: LSH INVEST 4/17 ApS, Charlotte Marie Søholm Hansen (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Vedtægter: 2020-06-15 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)