Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 tilføjes Revisor: CKF Revision ApS Godkendt revisionsfirma (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-24 fjernes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VOGNMANDSFIRMAET PETER BØGH JENSEN ApS. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2021-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bøgh Invest 2021 ApS. (offentliggjort 2021-05-29)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 tilføjes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-11-27 fjernes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-06-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stages Alle 24, 6760 Ribe (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Peter Bøgh Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueadministration samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Legale ejere: Peter Bøgh Jensen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Navne: PBJ Holding 2020 ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Peter Bøgh Jensen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-06-12 tilføjes Stiftere: Peter Bøgh Jensen (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)